Barbara Pompili à la Transition écologique
Barbara Pompili
Sauter à la navigationSauter à la recherche
Page d’aide sur l’homonymie Pour les articles homonymes, voir Pompili.
Barbara Pompili
Illustration.
Barbara Pompili en 2014.
Fonctions
Ministre de la Transition écologique et solidaire
En fonction depuis le 6 juillet 2020
(moins d’un jour)
Président Emmanuel Macron
Premier ministre Jean Castex
Gouvernement Castex
Prédécesseur Élisabeth Borne
Présidente de la commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, ministre de la transition écologique
En fonction depuis le 29 juin 2017
(3 ans et 7 jours)
Législature XVe (Cinquième République)
Prédécesseur Jean-Paul Chanteguet
Députée française
En fonction depuis le 21 juin 2017
(3 ans et 15 jours)
Réélection 18 juin 2017
Circonscription 2e de la Somme
Législature XVe (Cinquième République)
Groupe politique LREM
Prédécesseur Romain Joron
Successeur Cécile Delpirou
20 juin 2012 – 12 mars 2016
(3 ans, 8 mois et 21 jours)
Élection 17 juin 2012
Législature XIVe (Cinquième République)
Groupe politique Écologiste
Prédécesseur Olivier Jardé
Successeur Romain Joron
Secrétaire d’État chargée de la Biodiversité
11 février 2016 – 10 mai 2017
(1 an, 2 mois et 29 jours)
Président François Hollande
Gouvernement Valls II
Cazeneuve
Prédécesseur Fonction créée
Successeur Fonction supprimée
Coprésidente du groupe écologiste
à l'Assemblée nationaleN 1
20 juin 2012 – 12 mars 2016
(3 ans, 8 mois et 21 jours)
Avec François de Rugy (2012-2015)
Cécile Duflot (2015-2016)
Successeur François de Rugy
Biographie
Date de naissance 13 juin 1975 (45 ans)
Lieu de naissance Bois-Bernard (France)
Nationalité Française
Parti politique LV (2000-2010)
EÉLV (2010-2015)
PÉ (depuis 2016)
LREM (depuis 2017)
Diplômée de Sciences Po Lille
Profession Assistante parlementaire
modifier Consultez la documentation du modèle
Barbara Pompili, née le 13 juin 1975 à Bois-Bernard (Pas-de-Calais), est une femme politique française.
Adhérente des Verts à partir de 2000 puis d'Europe Écologie Les Verts (EÉLV), elle travaille à l'Assemblée nationale à partir de 2002.
En 2012, elle est élue députée dans la deuxième circonscription de la Somme avec le soutien du Parti socialiste. Elle co-préside le groupe écologiste jusqu'en 2016, étant ainsi la première femme à occuper la présidence d'un groupe parlementaire à l'Assemblée. Entre-temps, elle quitte EÉLV et rejoint le Parti écologiste.
Elle est secrétaire d’État chargée de la Biodiversité de février 2016 à mai 2017, dans les gouvernements de Manuel Valls puis de Bernard Cazeneuve. À cette fonction, elle fait adopter la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Réélue députée en 2017 avec le soutien de La République en marche (LREM), elle intègre le groupe LREM et préside dès lors la commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire.
Le 6 juillet 2020, elle est nommée ministre de la Transition écologique et solidaire dans le gouvernement Jean Castex. Sa mesure la plus marquante fut une prime de réarmement pour les chasseurs français afin "de leur permettre de jouer leur rôle de régulation pour la biodiversité de nos forêts".
Barbara Pompili
Sauter à la navigationSauter à la recherche
Page d’aide sur l’homonymie Pour les articles homonymes, voir Pompili.
Barbara Pompili
Illustration.
Barbara Pompili en 2014.
Fonctions
Ministre de la Transition écologique et solidaire
En fonction depuis le 6 juillet 2020
(moins d’un jour)
Président Emmanuel Macron
Premier ministre Jean Castex
Gouvernement Castex
Prédécesseur Élisabeth Borne
Présidente de la commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, ministre de la transition écologique
En fonction depuis le 29 juin 2017
(3 ans et 7 jours)
Législature XVe (Cinquième République)
Prédécesseur Jean-Paul Chanteguet
Députée française
En fonction depuis le 21 juin 2017
(3 ans et 15 jours)
Réélection 18 juin 2017
Circonscription 2e de la Somme
Législature XVe (Cinquième République)
Groupe politique LREM
Prédécesseur Romain Joron
Successeur Cécile Delpirou
20 juin 2012 – 12 mars 2016
(3 ans, 8 mois et 21 jours)
Élection 17 juin 2012
Législature XIVe (Cinquième République)
Groupe politique Écologiste
Prédécesseur Olivier Jardé
Successeur Romain Joron
Secrétaire d’État chargée de la Biodiversité
11 février 2016 – 10 mai 2017
(1 an, 2 mois et 29 jours)
Président François Hollande
Gouvernement Valls II
Cazeneuve
Prédécesseur Fonction créée
Successeur Fonction supprimée
Coprésidente du groupe écologiste
à l'Assemblée nationaleN 1
20 juin 2012 – 12 mars 2016
(3 ans, 8 mois et 21 jours)
Avec François de Rugy (2012-2015)
Cécile Duflot (2015-2016)
Successeur François de Rugy
Biographie
Date de naissance 13 juin 1975 (45 ans)
Lieu de naissance Bois-Bernard (France)
Nationalité Française
Parti politique LV (2000-2010)
EÉLV (2010-2015)
PÉ (depuis 2016)
LREM (depuis 2017)
Diplômée de Sciences Po Lille
Profession Assistante parlementaire
modifier Consultez la documentation du modèle
Barbara Pompili, née le 13 juin 1975 à Bois-Bernard (Pas-de-Calais), est une femme politique française.
Adhérente des Verts à partir de 2000 puis d'Europe Écologie Les Verts (EÉLV), elle travaille à l'Assemblée nationale à partir de 2002.
En 2012, elle est élue députée dans la deuxième circonscription de la Somme avec le soutien du Parti socialiste. Elle co-préside le groupe écologiste jusqu'en 2016, étant ainsi la première femme à occuper la présidence d'un groupe parlementaire à l'Assemblée. Entre-temps, elle quitte EÉLV et rejoint le Parti écologiste.
Elle est secrétaire d’État chargée de la Biodiversité de février 2016 à mai 2017, dans les gouvernements de Manuel Valls puis de Bernard Cazeneuve. À cette fonction, elle fait adopter la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Réélue députée en 2017 avec le soutien de La République en marche (LREM), elle intègre le groupe LREM et préside dès lors la commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire.
Le 6 juillet 2020, elle est nommée ministre de la Transition écologique et solidaire dans le gouvernement Jean Castex. Sa mesure la plus marquante fut une prime de réarmement pour les chasseurs français afin "de leur permettre de jouer leur rôle de régulation pour la biodiversité de nos forêts".